Buscar
Itens para a visualização no momento 1-10 of 15
Ficha individual DOPS - Janus Stronfield ou Jesus
(1969-07-25)
Ficha individual na DOPS do ex-major húngaro Janus Stronfield ou Jesus, foi fichado no dia 25 de julho de 1969 pois era líder de uma quadrilha que praticava assaltos a bancos. Confessou a participação numa tentativa de ...
Indicativo de repressão contra o Sindicato dos Professores do Ensino Secundário, Primário e Comercial de Curitiba, durante a Ditadura militar
(1964-03-13)
Consta ofício do sindicato, do ano de 1963, informando ao DOPS sobre a retirada de piquetes, por parte dos professores, das escolas; outro ofício em que se pede justificativa para a detenção de professores durante o “dissídio ...
Ficha individual e documentos - Perpétua Janeti Batista dos Santos
(1969)
Ficha individual de Perpétua Janeti Batista dos Santos na DOPS. Consta que Perpétua havia sido presa em 1969 por ter participado do Congresso da UNE. Foi posta em liberdade em 04 de fevereiro de 1970. Há, também, um auto ...
Documentos referentes ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral
(1963)
Em 12 de junho de 1963, o gerente da Cervejaria Brahma, Alfredo Albino Meister, envia ao DOPS um documento contendo a fotocópia de um manuscrito achado nas dependências de sua fábrica, que trata “de um movimento destituído ...
Ficha individual DOPS - Onofre Pinto
(1969-03-04)
Ficha individual de Onofre Pinto na DOPS, vulgo Augusto. O primeiro registro é de 04 de março de 1969 indicando que Pinto tinha ligações com ex-militares que buscavam "subverter a ordem" e de participação em "atos terroristas". ...
Ficha individual DOPS - Ramiro Moura Pacheco
(1969-07-25)
Ficha individual na DOPS de Ramiro Moura Pacheco. Em 25 de julho de 1969, o fichado foi acusado de ser chefe de uma quadrilha de assaltantes de bancos. Seu grupo seria composto por brasileiros e paraguaios, os segundos ...
Documentos referentes ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento, Cal e Gesso de Rio Branco do Sul
(1967)
Consta pedido de busca, a pedido do DOPS/PR e autorizado pelo Coronel de Almeida Assumpção, chefe do SNI/ACT, no Sindicato dos Empregados na Indústria de Cal e Cimento de Rio Branco do Sul, datando de 1967. No mesmo pedido ...
Documento encaminhado pelo escrivão da DOPS, ao General Comandante da 5a Região Militar, contendo a relação de 120 pessoas que foram postas em liberdade por ordem do Diretor da DOPS, Dr. Valfrido Piloto
(1964-05-25)
Relação contendo 120 nomes de pessoas residentes no estado do Paraná, que foram libertados por ordem do Dr. Valfrido Piloto. Ao lado dos nomes. consta o local de residência e a profissão das pessoas nominadas, bem como o ...
Ficha Individual no DOPS - Alcino Hind Paes Leme Esselin
(1964-10-08)
Ficha individual na DOPS do Promotor Público Alcino Hind Paes Leme Esselin. Foi aposentado em 08 de outrubro de 1964 pelo decreto nº 16.145 de acordo com o Ato Institucional.
Cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos Documento BR_DFANBSB_N8_0_PSN_AAI_0005_d80001.PDF
(1964-05-26)
Página 1 - Lista de 8 nomes de indivíduos cujos direitos políticos deveriam ser cassados de acordo com a resolução publicada em junho de 1964 no Diário Oficial da União intitulado Ato Institucional Nº 1. Páginas 2-4 - ...